序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄****军 | 50% | 4000万人民币 |
2 | 铜仁九凤天贸易有限公司 | 50% | 4000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄****军
|
|
2 |
刘洪泽
|
|
3 |
林立云
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中开控股集团有限公司工会委员会
|
2015-07-31 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄****军 [退出]
|
周蓉 [新增]
|
2 | 2022-07-15 | 法定代表人变更 |
黄****军
|
周蓉
|
3 | 2022-06-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑祖洲 [退出]
|
刘洪泽 [新增]
|
4 | 2022-02-18 | 联络员备案 |
朱红英 *** 备案手机:***
|
李清清 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2022-02-14 | 联络员备案 |
刘梦婷 *** 备案手机:***
|
朱红英 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-11-28 | 法定代表人 |
郑玉华
|
黄****军
|
7 | 2019-05-22 | 其他事项备案 |
|
|
8 | 2019-05-22 | 换****证照 |
|
|
9 | 2017-11-14 | 其他事项备案 |
/
|
/
|
10 | 2017-11-14 | 换****证照 |
|
|