序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 四川省生态环保产业集团有限责任公司 | 52% | 80000万人民币 |
2 | 长江生态环保集团有限公司 | 35% | 53846.15万人民币 |
3 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 13% | 20000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王亮
|
|
2 |
李智
|
|
3 |
陈实
|
|
4 |
陈朝根
|
|
5 |
钱汝静
|
|
6 |
李明
|
|
7 |
庄浪
|
|
8 |
汪鹏鹏
|
|
9 |
戎芳
|
|
10 |
刘栩铭
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-31 | 章程备案 |
无
|
2022-05-27
|
2 | 2022-01-18 | 法定代表人变更 |
张忠武
|
王亮
|
3 | 2022-01-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
庄浪邹正杰 [退出]李明张忠武 [退出]钱汝静王亮李智
|
王亮李明钱汝静陈朝根 [新增]陈实 [新增]庄浪李智
|
4 | 2021-10-08 | 投资人(股权)变更 |
中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 出资 20000万人民币;四川省能源投资集团有限责任公司 出资 80000万人民币; [退出]长江生态环保集团有限公司 出资 53846.15万人民币;
|
中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 出资 20000万人民币;四川省生态环保产业集团有限责任公司 出资 80000万人民币; [新增]长江生态环保集团有限公司 出资 53846.15万人民币;
|
5 | 2021-10-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈万涛 [退出]庄浪王亮李智张忠武钱汝静邹正杰
|
钱汝静张忠武庄浪邹正杰李智李明 [新增]王亮
|
6 | 2021-10-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
康婧 [退出]戎芳
|
刘栩铭 [新增]汪鹏鹏 [新增]戎芳
|
7 | 2021-10-08 | 章程备案 |
无
|
2021-09-27
|
8 | 2021-06-22 | 联络员备案 |
蔡翰林 *** 备案手机:***
|
刘栩铭 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2020-12-24 | 名称变更 |
四川能投水务投资有限公司
|
四川省环保产业集团有限公司
|
10 | 2020-12-24 | 章程备案 |
无
|
|