序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 四川省港航投资集团有限责任公司 | 100% | 360000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗宗全
|
|
2 |
赖忠泉
|
|
3 |
曹文
|
|
4 |
金代勇
|
|
5 |
杨军
|
|
6 |
谢敬远
|
|
7 |
潘荣伟
|
|
8 |
何昌泽
|
|
9 |
汪丽华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨军赖忠泉谢敬远李永林 [退出]金代勇潘荣伟曹文
|
罗宗全 [新增]曹文杨军潘荣伟赖忠泉金代勇谢敬远
|
2 | 2020-04-29 | 法定代表人变更 |
李永林
|
罗宗全
|
3 | 2019-11-19 | 章程修正案备案 |
无
|
|
4 | 2019-11-19 | 投资人(股权)变更 |
四川省交通投资集团有限责任公司 出资 360000万人民币; [退出]
|
四川省港航投资集团有限责任公司 出资 360000万人民币; [新增]
|
5 | 2018-06-19 | 法定代表人变更 |
贺晓春
|
李永林
|
6 | 2018-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘龙铸金代勇赖忠泉王建中杨军贺晓春 [退出]
|
金代勇王建中刘龙铸赖忠泉李永林 [新增]杨军
|
7 | 2013-08-28 | 董事备案 |
姓名:贺晓春,职务:
|
姓名:贺晓春,职务:董事
|
8 | 2013-08-28 | 出资额变更 |
投资方名称:四川省交通投资集团有限责任公司;出资额:16886.6
|
投资方名称:四川省交通投资集团有限责任公司;出资额:360000
|
9 | 2013-08-28 | 注册资本(金)变更 |
注册资本(金):16886.6
|
注册资本(金):360000( + 2031.86787% )
|
10 | 2013-08-28 | 实收资本变更 |
实收资本:16886.6
|
实收资本:360000( + 2031.86787% )
|