序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗定宽 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 朱春燕 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗定宽
|
|
2 |
朱春燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-31 | 投资人(股权)变更 |
钟建华 出资 200万人民币; [退出]罗定宽 出资 300万人民币;
|
朱春燕 出资 200万人民币; [新增]罗定宽 出资 300万人民币;
|
2 | 2021-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
钟建华 [退出]
|
朱春燕 [新增]
|
3 | 2021-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗定宽
|
罗定宽
|
4 | 2021-08-31 | 章程备案 |
无
|
2021-08-241、股东变更 2、监事备案
|
5 | 2021-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗定宽
|
|
6 | 2016-06-20 | 联络人员备案 |
姓名:罗定宽;证件类型:;证件号码:*****;联络人联系电话:*****;联络人移动电话:*****;联络人电子邮件:;
|
姓名:涂显东;证件类型:中华人民共和国居民身份证;证件号码:*****;联络人联系电话:*****;联络人移动电话:*****;联络人电子邮件:*****;
|
7 | 2015-01-13 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
投资方名称:余伟;出资额:50
|
投资方名称:余伟;出资额:200
|
8 | 2015-01-13 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
投资方名称:罗定宽;出资额:50
|
投资方名称:罗定宽;出资额:300
|
9 | 2015-01-13 | 其他变更 |
联络员联系电话:*****
|
联络员联系电话:*****
|
10 | 2015-01-13 | 监事备案 |
姓名:罗定宽,职务:监事,证件号码:***** [退出]
|
姓名:钟建华,职务:监事,证件号码:***** [新增]
|