序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋玲香 | 100% | 349.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋玲香
|
|
2 |
蒋永
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋玲香 [退出]
|
蒋永 [新增]
|
2 | 2020-07-29 | 法定代表人变更 |
蒋永
|
蒋玲香
|
3 | 2020-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋永 [退出]
|
蒋玲香 [新增]
|
4 | 2020-07-29 | 投资人(股权)变更 |
蒋永 出资 349万人民币; [退出]
|
蒋玲香 出资 349万人民币; [新增]
|
5 | 2020-07-27 | 地址变更 |
遂宁市成渝叉路口
|
四川省遂宁市遂宁高新区成渝叉路口
|
6 | 2020-06-05 | 联络员备案 |
周小兰 *** 备案手机:***
|
肖廷 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2019-03-01 | 投资人(股权)变更 |
余素琼 出资 77.38万人民币; [退出]蒋玲香 出资 76.67万人民币; [退出]唐俊富 出资 72.77万人民币; [退出]蒋永 出资 122.18万人民币;
|
蒋永 出资 349.000000( + 185.64413% )万人民币;
|
8 | 2019-03-01 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2019-03-01 | 章程备案 |
无
|
|
10 | 2018-07-23 | 财务负责人 |
|
蒋永 ***
|