序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 自然人、法人职工 | 65.08391% | 2217.2361万人民币 |
2 | 四川明达集团实业有限公司 | 34.91609% | 1189.4985万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
峨边彝族自治县农村信用合作联社铜河分社
|
宋治华 | 2013-03-12 |
2 |
峨边彝族自治县农村信用合作联社平等分社
|
杨其权 | 2011-11-17 |
3 |
峨边彝族自治县农村信用合作联社新林分社
|
汪士雄 | 2004-02-04 |
4 |
峨边彝族自治县农村信用合作联社杨村分社
|
底底英林 | 2004-02-04 |
5 |
峨边彝族自治县农村信用合作联社金岩分社
|
贺佳 | 2004-02-04 |
6 |
峨边彝族自治县农村信用合作联社沙坪分社
|
陈娟 | 2004-02-04 |
7 |
峨边彝族自治县农村信用合作联社宜坪分社
|
贺佳 | 2004-02-04 |
8 |
峨边彝族自治县农村信用合作联社大堡分社
|
王汉强 | 2004-02-04 |
9 |
峨边彝族自治县农村信用合作联社新场分社
|
杨雪梅 | 2004-02-04 |
10 |
峨边彝族自治县农村信用合作联社黑竹沟分社
|
阿卢巫拉 | 2004-02-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-15 | 章程备案 |
无
|
2020-10-15企业住所变更
|
2 | 2020-10-15 | 地址变更 |
四川省峨边彝族自治县沙坪镇东风新城
|
四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇东风大道下段33号
|
3 | 2019-12-17 | 法定代表人变更 |
党志雄
|
张志伟
|
4 | 2019-10-11 | 章程备案 |
无
|
2019-10-11注册资本
|
5 | 2019-10-09 | 主管部门(出资人)变动备案 |
四川峨边明达实业有限公司 等法人股东 出资 1166.175万人民币;自然人、法人职工 出资 2173.7609万人民币;
|
四川峨边明达实业有限公司 等法人股东 出资 1189.4985万人民币;自然人、法人职工 出资 2217.2361万人民币;
|
6 | 2019-10-09 | 主管部门(出资人)变动备案 |
四川峨边明达实业有限公司 等法人股东 出资 1166.175万人民币;自然人、法人职工 出资 2173.7609万人民币;
|
四川峨边明达实业有限公司 等法人股东 出资 1189.4985万人民币;自然人、法人职工 出资 2217.2361万人民币;
|
7 | 2019-10-09 | 注册资本(金)变更 |
3339.9359万人民币
|
3406.734600万人民币( + 2% )
|
8 | 2018-08-08 | 主管部门(出资人)变动备案 |
四川峨边明达实业有限公司 等法人股东 出资 1145.957244万人民币;自然人、法人职工 出资 2050.15371万人民币;
|
四川峨边明达实业有限公司 等法人股东 出资 1166.175万人民币;自然人、法人职工 出资 2173.7609万人民币;
|
9 | 2018-08-08 | 章程备案 |
无
|
2018-07-24
|
10 | 2018-08-08 | 主管部门(出资人)变动备案 |
四川峨边明达实业有限公司 等法人股东 出资 1145.957244万人民币;自然人、法人职工 出资 2050.15371万人民币;
|
四川峨边明达实业有限公司 等法人股东 出资 1166.175万人民币;自然人、法人职工 出资 2173.7609万人民币;
|