序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冉启福 | 99% | 49.5万人民币 |
2 | 黎永会 | 1% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冉文静
|
|
2 |
冉文剑
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-26 | 联络员备案 |
冉启福 *** 备案手机:***
|
冉文静 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-02-26 | 法定代表人变更 |
冉启福
|
冉文静
|
3 | 2021-02-26 | 投资人(股权)变更 |
冉启福 出资 49.5万人民币;黎永会 出资 0.5万人民币;
|
冉启福 出资 49.5万人民币;黎永会 出资 0.5万人民币;
|
4 | 2021-02-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冉启福 [退出]
|
冉文静 [新增]
|
5 | 2020-04-21 | 投资人(股权)变更 |
冉启福 出资 50万人民币;
|
冉启福 出资 49.5( - 1% )万人民币;黎永会 出资 0.5万人民币; [新增]
|
6 | 2020-04-21 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2020-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冉启福
|
冉启福
|
8 | 2019-09-27 | 联络员备案 |
侯含希 *** 备案手机:***
|
冉启福 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2019-06-04 | 联络员备案 |
王映 *** 备案手机:***
|
侯含希 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2018-05-23 | 联络员备案 |
冉启福 *** 备案手机:***
|
王映 *** 备案手机:*** (网上办理)
|