序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张培建 | 28.66667% | 8.6万人民币 |
2 | 邓子文 | 18.66667% | 5.6万人民币 |
3 | 谌学军 | 17% | 5.1万人民币 |
4 | 曾伯康 | 17% | 5.1万人民币 |
5 | 张玉文 | 9.33333% | 2.8万人民币 |
6 | 陈银杰 | 9.33333% | 2.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张培建
|
|
2 |
曾伯康
|
|
3 |
邓子文
|
|
4 |
谌学军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-18 | 联络员备案 |
邓子文 *** 备案手机:***
|
徐朝阳 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-09-27 | 投资人(股权)变更 |
张培建 出资 3.3万人民币;张玉文 出资 2.8万人民币;谌学军 出资 2.8万人民币;毛晓丹 出资 2.8万人民币; [退出]陈银杰 出资 2.8万人民币;曾伯康 出资 2.8万人民币;辜玉容 出资 2.3万人民币; [退出]谢红梅 出资 2.8万人民币; [退出]张劲松 出资 2.5万人民币; [退出]邓子文 出资 2.8万人民币;张凯 出资 2.3万人民币; [退出]
|
张培建 出资 8.6( + 160.60606% )万人民币;张玉文 出资 2.8万人民币;谌学军 出资 5.1( + 82.14286% )万人民币;曾伯康 出资 5.1( + 82.14286% )万人民币;邓子文 出资 5.6( + 100% )万人民币;陈银杰 出资 2.8万人民币;
|
3 | 2018-09-27 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
张培建;张玉文;谌学军;毛晓丹; [退出]陈银杰;曾伯康;辜玉容; [退出]谢红梅; [退出]张劲松; [退出]邓子文;张凯; [退出]
|
张培建;张玉文;谌学军;曾伯康;邓子文;陈银杰;
|
4 | 2018-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
毛晓丹 [退出]谢红梅 [退出]张劲松 [退出]曾伯康张培建邓子文谌学军 [退出]
|
曾伯康张培建邓子文
|
5 | 2018-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
辜玉容 [退出]张凯 [退出]陈银杰 [退出]
|
谌学军 [新增]
|
6 | 2018-09-27 | 法定代表人变更 |
谢红梅
|
张培建
|
7 | 2014-06-30 | 董事备案 |
姓名:谢红梅,职务:董事 [退出]
|
姓名:张培建,职务:副董事长 [新增]
|
8 | 2014-06-30 | 法定代表人变更 |
张培建
|
谢红梅
|
9 | 2013-10-25 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
/
|
投资人类型:20,认缴出资额币种:156,地区:511421,姓名:曾伯康, [新增]证件号码:***,认缴出资额:2.8,出资比例:9.3333,固定电话:,移动电话:,住所:,邮政编码:,出生日期:1951-3-21,
|
10 | 2013-10-25 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
/
|
投资人类型:20,认缴出资额币种:156,地区:511421,姓名:邓子文, [新增]证件号码:***,认缴出资额:2.8,出资比例:9.3333,固定电话:,移动电话:,住所:,邮政编码:,出生日期:1954-10-25,
|