序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-04 | 负责人变更 |
祝国舰 [退出]
|
熊丙祝 [新增]
|
2 | 2020-03-26 | 负责人变更 |
邓小松 [退出]
|
祝国舰 [新增]
|
3 | 2018-04-19 | 负责人变更 |
曹成彬 [退出]
|
邓小松 [新增]
|
4 | 2017-11-22 | 联络员备案 |
邓小松 *** 备案手机:***
|
曹秀梅 *** 备案手机:***
|
5 | 2017-11-22 | 负责人变更 |
邓小松 [退出]
|
曹成彬 [新增]
|
6 | 2016-12-26 | 负责人变更 |
姓名:鲜天美,证件类型:居民身份证,证件号码:*****
|
姓名:邓小松,证件类型:居民身份证,证件号码:*****
|