序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周钢 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周钢
|
|
2 |
杨云飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-08 | 投资人(股权)变更 |
彭有为 出资 30万人民币; [退出]王剑 出资 30万人民币; [退出]蒲林星 出资 40万人民币; [退出]
|
周钢 出资 100万人民币; [新增]
|
2 | 2020-09-08 | 法定代表人变更 |
蒲林星
|
周钢
|
3 | 2020-09-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭有为 [退出]
|
周钢 [新增]
|
4 | 2020-09-08 | 联络员备案 |
蒲林星 *** 备案手机:***
|
周钢 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-09-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒲林星 [退出]
|
周钢 [新增]
|
6 | 2020-09-08 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2020-09-08 | 章程备案 |
无
|
2020-09-02新章程
|
8 | 2020-09-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王剑 [退出]
|
杨云飞 [新增]
|
9 | 2020-09-08 | 财务负责人 |
蒲林星 ***
|
周钢 ***
|
10 | 2020-06-19 | 章程备案 |
无
|
2020-06-16新章程
|