序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林晓红 [退出]
|
黄永昌 [新增]
|
2 | 2022-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄永昌 [退出]
|
林娟 [新增]
|
3 | 2022-09-27 | 章程备案 |
无
|
2022-09-12公司法人由林晓红变更为黄永昌,黄永昌担任公司执行董事,林娟担任公司监事。
|
4 | 2022-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄永昌
|
林娟
|
5 | 2022-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林晓红
|
黄永昌
|
6 | 2022-09-27 | 法定代表人变更 |
林晓红
|
黄永昌
|
7 | 2022-05-24 | 章程备案 |
无
|
2022-05-19新章程备案
|
8 | 2022-05-24 | 联络员备案 |
林付友 *** 备案手机:***
|
林晓红 *** 备案手机:***
|
9 | 2022-05-24 | 投资人(股权)变更 |
林付友 出资 100万人民币; [退出]
|
黄永昌 出资 100万人民币; [新增]
|
10 | 2022-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林付友
|
林晓红
|