序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑恭明 | 70% | 700万人民币 |
2 | 孙泽林 | 30% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑恭明
|
|
2 |
秦培龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-05 | 章程备案 |
无
|
2017-12-27备案新章程
|
2 | 2018-01-05 | 投资人(股权)变更 |
郑恭明 出资 700万人民币;秦培龙 出资 300万人民币; [退出]
|
郑恭明 出资 700万人民币;孙泽林 出资 300万人民币; [新增]
|
3 | 2017-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何锡均 [退出]
|
郑恭明 [新增]
|
4 | 2017-03-22 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-03-20第十条。
|
5 | 2017-03-22 | 法定代表人变更 |
何锡均
|
郑恭明
|
6 | 2017-03-22 | 投资人(股权)变更 |
何锡均 出资 700万人民币; [退出]秦培龙 出资 300万人民币;
|
郑恭明 出资 700万人民币; [新增]秦培龙 出资 300万人民币;
|
7 | 2017-03-22 | 董事备案 |
何锡均 [退出]
|
郑恭明 [新增]
|
8 | 2016-07-15 | 法定代表人变更 |
姓名:杨建,证件类型:居民身份证,证件号码:***
|
姓名:何锡均,证件类型:居民身份证,证件号码:***
|
9 | 2016-07-15 | 高级管理人员备案 |
姓名:田家祥,职务:监事,证件号码:***** [退出]
|
姓名:秦培龙,职务:监事,证件号码:***** [新增]
|
10 | 2016-07-15 | 投资人变更 |
投资人类型:自然人股东,姓名:杨建, [退出]性别:男性,证件类型:居民身份证,证件号码:*****,认缴出资额:700,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额日期:2013-7-5,出资比例:70%,出资方式:货币,住所:*****
|
投资人类型:自然人股东,姓名:何锡均, [新增]性别:男性,证件类型:居民身份证,证件号码:*****,认缴出资额:700,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额日期:2013-7-5,出资比例:70%,出资方式:货币,住所:*****
|