序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张清 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张清
|
|
2 |
唐玉先
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-12 | 投资人(股权)变更 |
李静 出资 15万人民币; [退出]张清 出资 85万人民币;
|
张清 出资 100( + 17.64706% )万人民币;
|
2 | 2018-12-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李静 [退出]
|
唐玉先 [新增]
|
3 | 2018-12-12 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2018-12-12 | 联络员备案 |
李静 *** 备案手机:***
|
张清 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-02-07 | 法定代表人变更 |
李静
|
张清
|
6 | 2018-02-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张清 [退出]
|
李静 [新增]
|
7 | 2018-02-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李静 [退出]
|
张清 [新增]
|
8 | 2018-02-07 | 财务负责人 |
李静 ***
|
张清 ***
|
9 | 2018-01-17 | 经营范围变更 |
豆制品加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
食品加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2017-11-15 | 投资人(股权)变更 |
李静 出资 50万人民币;张清 出资 50万人民币;
|
李静 出资 15( - 70% )万人民币;张清 出资 85( + 70% )万人民币;
|