序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张琦 | 99% | 99万人民币 |
2 | 武玺禄 | 1% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张琦
|
|
2 |
武玺禄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-19 | 注册资本变更 |
300.0
|
100.0( - 66.66667% )
|
2 | 2019-03-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-11-27;任职起始日期:2018-11-28;姓名:张琦;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
3 | 2019-03-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
武玺禄
|
4 | 2019-03-19 | 法定代表人 |
刘然
|
张琦
|
5 | 2019-03-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
张琦
|
6 | 2019-03-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-11-27;任职起始日期:2018-11-28;姓名:刘然;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
7 | 2019-03-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-11-27;任职起始日期:2018-11-28;姓名:刘然;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
8 | 2019-03-19 | 法定代表人信息 |
姓名:刘然;任职截止日期:2021-11-27;任职起始日期:2018-11-28;
|
姓名:张琦;任职截止日期:2020-03-14;任职起始日期:2019-03-15;
|
9 | 2019-03-19 | 负责人变更 |
姓名:刘然; [退出]
|
姓名:张琦; [新增]
|
10 | 2019-03-19 | 负责人变更 |
刘然 [退出]
|
张琦 [新增]
|