序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | SIEMENS MOBILITY HOLDING B.V. | 100% | 29700.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
Juergen Model
|
|
2 |
MARKUS WENING
|
|
3 |
王朋
|
|
4 |
ALEXANDER UNGER
|
|
5 |
Andreas Baier
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-04 | 高级管理人员备案 |
空
|
MARKUS WENING
|
2 | 2022-01-04 | 高级管理人员备案 |
姓名:Joerg Ernst; [退出]
|
姓名:空;
|
3 | 2022-01-04 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
空;
|
MARKUS WENING;
|
4 | 2022-01-04 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
是否是投资方委派:1;姓名:Joerg Ernst;国籍:德国;职务:董事;任职起始日期:2020-07-06;证件名称:护照;任职截止日期:2023-07-05;法定代表人标志:否;;
|
是否是投资方委派:空;姓名:空;国籍:空;职务:空;任职起始日期:空;证件名称:空;任职截止日期:空;法定代表人标志:空;;
|
5 | 2020-07-06 | 高级管理人员备案 |
姓名:Peter Muemmler; [退出]
|
姓名:空;
|
6 | 2020-07-06 | 高级管理人员备案 |
空
|
Joerg Ernst
|
7 | 2020-07-06 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
空;
|
JoergErnst;
|
8 | 2020-07-06 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
是否是投资方委派:1;植物产生方式:委派;姓名:PeterMuemmler;国籍:德国;任职起始日期:2018-04-03;证件名称:护照;任职截止日期:2021-04-02;法定代表人标志:否;;
|
是否是投资方委派:空;植物产生方式:空;姓名:空;国籍:空;任职起始日期:空;证件名称:空;任职截止日期:空;法定代表人标志:空;;
|
9 | 2020-03-06 | 高级管理人员备案 |
姓名:Jochen Rosenzweig; [退出]
|
姓名:空;
|
10 | 2020-03-06 | 高级管理人员备案 |
空
|
Andreas Baier
|