序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 芦志林 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
芦志林
|
|
2 |
芦志强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-14 | 注册资本变更 |
100.0
|
50.0( - 50% )
|
2 | 2022-02-14 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2021-12-10 | 注册资本变更 |
50.0
|
100.0( + 100% )
|
4 | 2020-10-21 | 法定代表人 |
芦军
|
芦志林
|
5 | 2020-10-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
姓名:芦军;
|
姓名:芦志林;
|
6 | 2020-10-21 | 法定代表人信息 |
姓名:芦军;
|
姓名:芦志林;
|
7 | 2020-10-21 | 负责人变更 |
芦军 [退出]
|
芦志林 [新增]
|
8 | 2020-10-21 | 负责人变更 |
姓名:芦军; [退出]
|
姓名:芦志林; [新增]
|
9 | 2020-05-20 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2006-11-13;姓名:张莉莉;国籍:中国;任职日期:2006-11-20;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;任职日期:空;
|
10 | 2020-05-20 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职起始日期:2006-11-13;姓名:张莉莉;国籍:中国;任职日期:2006-11-20;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;任职日期:空;
|