序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴万新 | 82% | 41.0万人民币 |
2 | 王福胜 | 14% | 7.0万人民币 |
3 | 孙建芳 | 4% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴万新
|
|
2 |
马鸿奎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-24 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2008-04-30;姓名:孙建芳;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
2 | 2018-12-24 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2008-02-16;姓名:刘翔;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
3 | 2018-12-24 | 法定代表人信息 |
姓名:刘翔;任聘单位:董事会;任职截止日期:空;任职起始日期:2008-02-16;
|
姓名:吴万新;任聘单位:股东会;任职截止日期:2021-12-20;任职起始日期:2018-12-21;
|
4 | 2018-12-24 | 法定代表人 |
刘翔
|
吴万新
|
5 | 2018-12-24 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职起始日期:2008-02-16;姓名:刘翔;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
6 | 2018-12-24 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
吴万新
|
7 | 2018-12-24 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2006-01-08;姓名:王福胜;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
8 | 2018-12-24 | 负责人变更 |
姓名:刘翔; [退出]
|
姓名:吴万新; [新增]
|
9 | 2018-12-24 | 负责人变更 |
刘翔 [退出]
|
吴万新 [新增]
|
10 | 2018-12-24 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
东丽区么六桥乡向阳村东
|
天津市东丽区金桥街向阳村东
|