序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 天津宝涞精工集团股份有限公司 | 100% | 400.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-22 | 经营范围变更 |
机械设备及零部件制造、加工(钣金、喷涂及其他不符合环保要求的除外)、销售;货物进出口;机械设备租赁;普通货运。
|
一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用零部件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;金属材料销售;机械设备租赁;国内货物运输代理;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;五金产品制造;矿山机械销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|
2 | 2020-12-22 | 经营范围变更 |
机械设备及零部件制造、加工(钣金、喷涂及其他不符合环保要求的除外)、销售;货物进出口;机械设备租赁;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用零部件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;金属材料销售;机械设备租赁;国内货物运输代理;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;五金产品制造;矿山机械销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|
3 | 2019-07-15 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2016-04-14;任职起始日期:2013-04-15;姓名:崔雅臣;
|
任职截止日期:空;任职起始日期:2019-07-15;姓名:张涛;
|
4 | 2019-07-15 | 法定代表人信息 |
姓名:崔雅臣;任职截止日期:2016-04-14;任职起始日期:2013-04-15;
|
姓名:张涛;任职截止日期:2022-07-14;任职起始日期:2019-07-15;
|
5 | 2019-07-15 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2016-04-14;任职起始日期:2013-04-15;姓名:张涛;
|
任职截止日期:2022-07-14;任职起始日期:2019-07-15;姓名:崔雅臣;
|
6 | 2019-07-15 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2016-04-14;任职起始日期:2013-04-15;姓名:崔雅臣;
|
任职截止日期:2022-07-14;任职起始日期:2019-07-15;姓名:张涛;
|
7 | 2019-07-15 | 法定代表人 |
崔雅臣
|
张涛
|
8 | 2019-07-15 | 负责人变更 |
姓名:崔雅臣; [退出]
|
姓名:张涛; [新增]
|
9 | 2019-07-15 | 负责人变更 |
崔雅臣 [退出]
|
张涛 [新增]
|
10 | 2017-11-17 | 经营范围 |
缝纫机零件、机床、农机具、汽车配件、摩托车配件、建筑小五金(制造);货物进出口;机械零部件加工;夹具制造、销售;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
机械设备及零部件制造、加工(钣金、喷涂及其他不符合环保要求的除外)、销售;货物进出口;机械设备租赁;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|