序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 富阳国际控股有限公司(Fu Yang International Holdings Ltd.) | 100% | 365.050000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
付新武
|
|
2 |
付双飞
|
|
3 |
王庆云
|
|
4 |
张增孝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-09 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
是否是投资方委派:1;委派方:富阳国际控股有限公司(Fu Yang International Holdings Ltd.);姓名:崔璐璐;国籍:中 国;职务:副董事长;任职起始日期:2021-09-06;证件名称:身份证;法定代表人标志:否;;
|
是否是投资方委派:空;委派方:空;姓名:空;国籍:空;职务:空;任职起始日期:空;证件名称:空;法定代表人标志:空;;
|
2 | 2021-12-09 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
空;
|
张增孝;
|
3 | 2021-12-09 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2019-10-17;任职截止日期:2022-10-16;;
|
任职起始日期:2021-12-02;任职截止日期:空;;
|
4 | 2021-09-10 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
姓名:付新武;任职起始日期:2019-10-17;任职截止日期:2022-10-16;法定代表人标志:是;;
|
姓名:崔璐璐;任职起始日期:2021-09-06;任职截止日期:空;法定代表人标志:否;;
|
5 | 2021-09-10 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
是否是投资方委派:1;法定代表人标志:否;;
|
是否是投资方委派:0;法定代表人标志:是;;
|
6 | 2021-09-10 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
委派方:空;姓名:付君武;任职起始日期:2003-08-14;任职截止日期:2006-08-13;;
|
委派方:富阳国际控股有限公司(Fu Yang International Holdings Ltd.);姓名:付新武;任职起始日期:2021-09-06;任职截止日期:空;;
|
7 | 2019-10-21 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
委派方:空;姓名:OLIVER CHRISTIAN;国籍:英国;任职起始日期:2003-08-14;证件名称:护照;任职截止日期:空;法定代表人标志:否;;
|
委派方:富阳国际控股有限公司(Fu Yang International Holdings Ltd.);姓名:付新武;国籍:中 国;任职起始日期:2019-10-17;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-10-16;法定代表人标志:是;;
|
8 | 2019-10-21 | 附加属性情况信息 |
是否上报天津市滨海行政管理局:空;;
|
是否上报天津市滨海行政管理局:否;;
|
9 | 2019-10-21 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
空;
|
付双飞;
|
10 | 2019-10-21 | 认缴额信息 |
期限至:2011-08-23;;
|
期限至:2011-05-03;;
|