序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 翟恩霞 | 55% | 27.5万人民币 |
2 | 刘怀志 | 45% | 22.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
翟恩霞
|
|
2 |
刘怀志
|
|
3 |
刘德龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-21 | 高级管理人员备案 |
姓名:刘德龙; [退出]
|
姓名:空;
|
2 | 2018-11-21 | 高级管理人员备案 |
空
|
翟恩霞 [新增]
|
3 | 2018-11-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2014-01-28;姓名:刘德龙;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
4 | 2018-11-21 | 法定代表人信息 |
姓名:刘德龙;任职起始日期:2014-01-28;
|
姓名:翟恩霞;任职起始日期:2018-11-21;
|
5 | 2018-11-21 | 法定代表人 |
刘德龙
|
翟恩霞
|
6 | 2018-11-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
翟恩霞
|
7 | 2018-11-21 | 负责人变更 |
刘德龙 [退出]
|
翟恩霞 [新增]
|
8 | 2018-11-21 | 负责人变更 |
姓名:刘德龙; [退出]
|
姓名:翟恩霞; [新增]
|
9 | 2015-02-05 | 营业期限截止日期 |
2015-11-22
|
2025-11-22
|
10 | 2014-01-28 | 法定代表人 |
翟恩霞
|
刘德龙
|