序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 天津住宅建设****展集团有限公司 | 95% | 28500.0万人民币 |
2 | 股东(1方) | 5% | 1500.0万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
天津华厦建设****展股份有限公司蓟县经营分公司
|
刘道基 | 2003-11-06 |
2 |
天津华厦建设****展股份有限公司房地产经营分公司
|
张国全 | 2003-09-16 |
3 |
天津华厦建设****展股份有限公司华苑置换连锁店
|
王奂 | 2003-07-08 |
4 |
天津华厦建设****展股份有限公司置换分公司
|
张国全 | 2001-07-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
杨静
|
2 | 2020-01-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
王荫
|
3 | 2020-01-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:李中津;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空;
|
4 | 2020-01-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
张振刚
|
5 | 2020-01-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:刘金峰;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空;
|
6 | 2020-01-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
王瑞虹
|
7 | 2020-01-21 | 法定代表人 |
商鹏
|
史增光
|
8 | 2020-01-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:史增光;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空;
|
9 | 2020-01-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:张景洪;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空;
|
10 | 2020-01-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:刘文浩;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空;
|