序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 田媛 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
田媛
|
|
2 |
王永忠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-18 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2019-04-21;任职起始日期:2016-04-22;姓名:张瑞华;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
2 | 2021-05-18 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:空;任职起始日期:空;
|
任职截止日期:2024-05-09;任职起始日期:2021-05-10;
|
3 | 2021-05-18 | 法定代表人 |
张瑞华
|
田媛
|
4 | 2021-05-18 | 法定代表人信息 |
姓名:张瑞华;任聘单位:股东会;任职截止日期:2019-04-21;任职起始日期:2016-04-22;产生方式:选举;
|
姓名:田媛;任聘单位:1;任职截止日期:2024-05-09;任职起始日期:2021-05-10;产生方式:委派;
|
5 | 2021-05-18 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
田媛
|
6 | 2021-05-18 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2019-04-21;任职起始日期:2016-04-22;姓名:张瑞华;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
7 | 2021-05-18 | 负责人变更 |
姓名:张瑞华; [退出]
|
姓名:田媛; [新增]
|
8 | 2021-05-18 | 负责人变更 |
张瑞华 [退出]
|
田媛 [新增]
|
9 | 2021-05-18 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司
|
有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2018-05-31 | 属地监管工商所 |
自贸海港
|
自贸机场
|