序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘网钰 | 55% | 2200.0万人民币 |
2 | 刘占德 | 45% | 1800.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘网钰
|
|
2 |
刘占德
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-23 | 属地监管工商所 |
西青精武镇市场监管所
|
西青大寺镇市场监管所
|
2 | 2021-11-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
西青精武镇市场监管所
|
西青大寺镇市场监管所
|
3 | 2021-11-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
天津西青学府工业区学府西路1号东区D5号厂房A座一层
|
天津市西青经济技术开****区鑫源道24号-B厂房
|
4 | 2021-11-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
住所(经营场所):天津西青学府工业区学府西路1号东区D5号厂房A座一层街道乡镇:精武镇生产经营地:空生产经营地所在行政区划:空
|
住所(经营场所):天津市西青经济技术开****区鑫源道24号-B厂房街道乡镇:天津市西青区开****区生产经营地:天津市西青经济技术开****区鑫源道24号-B厂房生产经营地所在行政区划:西青区
|
5 | 2021-04-30 | 投资人实缴出资信息 |
本期实缴出资额: 5.0出资日期: 2011-11-21
|
空
|
6 | 2021-04-30 | 投资人变更 |
本期实缴出资额: 595.0;出资日期: 2013-07-15 [退出]
|
空
|
7 | 2020-11-24 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职起始日期:2011-09-28;姓名:刘占德;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
8 | 2020-11-24 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2011-09-28;姓名:刘占德;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
9 | 2020-11-24 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2011-09-28;姓名:刘网钰;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
10 | 2020-11-24 | 法定代表人 |
刘占德
|
刘网钰
|