序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 加洋产业(株) | 8.0万美元 | |
2 | 张时哲 | 35% | 7.0万美元 |
3 | 吴元准 | 15% | 3.0万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张时哲
|
|
2 |
金永植
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
天津波阿斯电子有限公司东莞分公司
|
金垠廷 | 2013-02-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2011-08-23 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
是否是投资方委派:0;姓名:李若雨;任职起始日期:2009-11-23;任职截止日期:2012-11-22;兼任职务:空;
|
是否是投资方委派:1;姓名:张时哲;任职起始日期:2011-08-04;任职截止日期:2014-08-03;兼任职务:总经理;
|
2 | 2011-08-23 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
空
|
金永植
|
3 | 2011-08-23 | 外商投资企业法定代表人信息 |
任职截止日期:2012-11-22;任职起始日期:2009-11-23;姓名:李若雨;
|
任职截止日期:2014-08-03;任职起始日期:2011-08-04;姓名:张时哲;
|
4 | 2011-08-23 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
空
|
张时哲
|
5 | 2011-08-23 | 法定代表人 |
李若雨
|
张时哲
|