序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-15 | 负责人变更 |
李万晟(LEE MANSUNG)
|
姜贤(KANG HYUN)
|
2 | 2022-03-15 | 负责人变更 |
姓名:李万晟(LEE MANSUNG);
|
姓名:姜贤(KANG HYUN);
|
3 | 2018-02-13 | 负责人变更 |
姓名:林载珍(LIM JAEJIN); [退出]
|
姓名:李万晟(LEE MANSUNG); [新增]
|
4 | 2018-02-13 | 负责人变更 |
林载珍(LIM JAEJIN) [退出]
|
李万晟(LEE MANSUNG) [新增]
|
5 | 2015-04-01 | 负责人变更 |
姓名:高相坤(KO SANGKON); [退出]
|
姓名:林载珍(LIM JAEJIN); [新增]
|
6 | 2015-04-01 | 负责人变更 |
高相坤(KO SANGKON) [退出]
|
林载珍(LIM JAEJIN) [新增]
|
7 | 2015-04-01 | 经营范围 |
为长锦商船株式会社自有或经营的船舶提供下列服务:揽货、缮制和签****提单、收取和汇寄运费、签订服务合同(涉及许可经营的凭许可证经营)***
|
为长锦商船株式会社自有或经营的船舶提供下列服务:揽货、缮制和签****提单、收取和汇寄运费、签订服务合同(涉及许可经营的凭许可证经营)***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2010-05-13 | 营业期限截止日期 |
2010-06-30
|
2030-04-10
|