序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 常良雨 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
常良雨
|
|
2 |
徐爽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-14 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2019-07-12;姓名:左巨鹏;
|
任职起始日期:2019-08-14;姓名:徐爽;
|
2 | 2019-07-12 | 法定代表人信息 |
任聘单位:股东会;任职截止日期:2021-05-08;任职起始日期:2018-05-09;
|
任聘单位:股东决定;任职截止日期:空;任职起始日期:2019-07-12;
|
3 | 2019-07-12 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2021-05-08;任职起始日期:2018-05-09;
|
任职截止日期:空;任职起始日期:2019-07-12;
|
4 | 2019-07-12 | 负责人变更 |
任聘单位:股东会;任职截止日期:2021-05-08;任职起始日期:2018-05-09;
|
任聘单位:股东决定;任职截止日期:空;任职起始日期:2019-07-12;
|
5 | 2019-07-12 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2018-12-20 | 经营类别 |
其它类
|
食品经营类
|
7 | 2018-12-20 | 经营范围变更 |
餐饮管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
餐饮管理服务;厨具、食品销售;餐饮服务;酒店管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2018-12-20 | 经营范围变更 |
餐饮管理服务。
|
餐饮管理服务;厨具、食品销售;餐饮服务;酒店管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2018-12-20 | 经营范围变更 |
其它类
|
食品经营类
|