序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋华清 | 100% | 600.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋华清
|
|
2 |
陈硕京
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-23 | 注册资本 |
300.0
|
600.0
|
2 | 2022-08-23 | 注册资本变更 |
300.0
|
600.0
|
3 | 2022-08-17 | 负责人变更 |
姓名:宋进顺;
|
姓名:宋华清;
|
4 | 2022-08-17 | 负责人变更 |
宋进顺
|
宋华清
|
5 | 2022-08-17 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-05-09;任职起始日期:2021-05-10;姓名:宋进顺;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
6 | 2022-08-17 | 法定代表人 |
宋进顺
|
宋华清
|
7 | 2022-08-17 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-05-09;任职起始日期:2021-05-10;姓名:宋进顺;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
8 | 2022-08-17 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
宋华清
|
9 | 2022-08-17 | 法定代表人信息 |
姓名:宋进顺;任职截止日期:2024-05-09;任职起始日期:2021-05-10;
|
姓名:宋华清;任职截止日期:2025-08-10;任职起始日期:2022-08-11;
|
10 | 2022-08-17 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2024-05-09;任职起始日期:2021-05-10;
|
任职截止日期:2025-08-10;任职起始日期:2022-08-11;
|