序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 香港长盈国际集团有限公司 | 75% | 2250.0万美元 |
2 | 天津悦华电子科技有限公司 | 25% | 750.0万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
庞琛
|
|
2 |
TONY CHUNG-CHI WANG
|
|
3 |
常金宇
|
|
4 |
张威
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-07 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
住所(经营场所):天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道601号海丰物流园7-1-3-101住所(经营场所)租赁期限起:2014-06-09住所(经营场所)租赁期限止:2015-06-08街道乡镇:null生产经营地:天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道601号海丰物流园7-1-3-101
|
住所(经营场所):天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第463号)住所(经营场所)租赁期限起:空住所(经营场所)租赁期限止:空街道乡镇:滨海东疆保税港区生产经营地:天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第463号)
|
2 | 2018-12-07 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道601号海丰物流园7-1-3-101;
|
天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第463号);
|
3 | 2016-08-19 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
空;
|
庞琛;
|
4 | 2016-08-19 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
是否是投资方委派:1;植物产生方式:委派;委派方:海纳天成工程有限公司;姓名:赫时煊;国籍:中 国;任职起始日期:2014-11-03;证件名称:身份证;任职截止日期:2017-11-02;法定代表人标志:否;;
|
是否是投资方委派:空;植物产生方式:空;委派方:空;姓名:空;国籍:空;任职起始日期:空;证件名称:空;任职截止日期:空;法定代表人标志:空;;
|
5 | 2016-08-19 | 法定代表人 |
常金宇;
|
庞琛;
|
6 | 2016-08-19 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2014-11-03;任职截止日期:2017-11-02;法定代表人标志:是;兼任职务:总经理;;
|
任职起始日期:2016-06-30;任职截止日期:2019-06-29;法定代表人标志:否;兼任职务:空;;
|
7 | 2016-08-19 | 外商投资企业法定代表人信息 |
姓名:常金宇;任聘单位:天津海纳天成景观工程有限公司;任职截止日期:2015-06-09;任职起始日期:2012-06-10;;
|
姓名:庞琛;任聘单位:天津悦华电子科技有限公司;任职截止日期:2019-06-29;任职起始日期:2016-06-30;;
|
8 | 2016-08-19 | 负责人变更 |
常金宇;
|
庞琛;
|
9 | 2016-08-19 | 负责人变更 |
姓名:常金宇; [退出]
|
姓名:庞琛; [新增]
|
10 | 2016-08-19 | 投资人变更 |
空;
|
750.0; [新增]
|