序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京声迅电子股份有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
楚林
|
|
2 |
季景林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-12 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2022-12-26;任职起始日期:2019-12-27;
|
任职截止日期:2025-07-05;任职起始日期:2022-07-06;
|
2 | 2022-07-12 | 法定代表人信息 |
姓名:谭政;任职截止日期:空;任职起始日期:空;
|
姓名:楚林;任职截止日期:2025-07-05;任职起始日期:2022-07-06;
|
3 | 2022-07-12 | 法定代表人 |
谭政
|
楚林
|
4 | 2022-07-12 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
楚林
|
5 | 2022-07-12 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-12-26;任职起始日期:2019-12-27;姓名:谭政;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
6 | 2022-07-12 | 负责人变更 |
谭政 [退出]
|
楚林 [新增]
|
7 | 2022-07-12 | 负责人变更 |
姓名:谭政; [退出]
|
姓名:楚林; [新增]
|
8 | 2020-01-03 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
季景林
|
9 | 2020-01-03 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:戴耀先;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空;
|
10 | 2020-01-03 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:空;任职起始日期:空;
|
任职截止日期:2022-12-26;任职起始日期:2019-12-27;
|