序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 大成永康(控股)有限公司 | 100% | 1452.100000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙德宏
|
|
2 |
蓝永旭
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-16 | 外商投资企业法定代表人信息 |
姓名:韩家宇;任职截止日期:2010-09-16;任职起始日期:2007-09-17;;
|
姓名:孙德宏;任职截止日期:2024-06-15;任职起始日期:2021-06-16;;
|
2 | 2021-06-16 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
空;
|
孙德宏;
|
3 | 2021-06-16 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
是否是投资方委派:1;姓名:韩家宇;国籍:中国台湾;职务:董事长;任职起始日期:2007-09-17;证件名称:其他;任职截止日期:2010-09-16;法定代表人标志:是;;
|
是否是投资方委派:空;姓名:空;国籍:空;职务:空;任职起始日期:空;证件名称:空;任职截止日期:空;法定代表人标志:空;;
|
4 | 2021-06-16 | 法定代表人 |
韩家宇;
|
孙德宏;
|
5 | 2021-06-16 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
空;
|
蓝永旭;
|
6 | 2021-06-16 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
是否是投资方委派:1;委派方:大成蓝雷(大中华)控股有限公司;姓名:孙德宏;国籍:中国台湾;职务:董事;任职起始日期:2014-01-15;证件名称:其他;任职截止日期:2017-01-14;法定代表人标志:否;;
|
是否是投资方委派:空;委派方:空;姓名:空;国籍:空;职务:空;任职起始日期:空;证件名称:空;任职截止日期:空;法定代表人标志:空;;
|
7 | 2021-06-16 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
是否是投资方委派:1;委派方:大成蓝雷(大中华)控股有限公司;姓名:韩家宸;国籍:中国台湾;职务:董事;任职起始日期:2009-04-30;证件名称:其他;法定代表人标志:否;;
|
是否是投资方委派:空;委派方:空;姓名:空;国籍:空;职务:空;任职起始日期:空;证件名称:空;法定代表人标志:空;;
|
8 | 2021-06-16 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
是否是投资方委派:1;委派方:大成蓝雷(大中华)控股有限公司;姓名:卢铭志;国籍:中国台湾;职务:董事;任职起始日期:2014-01-15;证件名称:其他;任职截止日期:2017-01-14;法定代表人标志:否;;
|
是否是投资方委派:空;委派方:空;姓名:空;国籍:空;职务:空;任职起始日期:空;证件名称:空;任职截止日期:空;法定代表人标志:空;;
|
9 | 2021-06-16 | 负责人变更 |
姓名:韩家宇; [退出]
|
姓名:孙德宏; [新增]
|
10 | 2021-06-16 | 负责人变更 |
韩家宇;
|
孙德宏;
|