序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 储百顼 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
储百顼
|
|
2 |
储鸿毅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-25 | 经营范围变更 |
计算机软硬件、系统集成、电子产品、通讯产品、互联网技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机基础软件服务、应用软件服务;计算机软件及辅助设备、通信设备、电子产品、家用电器、计量器具、仪器仪表、五金交电、化工产品(危险化学品及易制毒品除外)、计算机、电脑耗材、日用百货批****;通讯产品、电子产品网上销售(不得从事增值电信、金融业务);从事广告业务;文化信息咨询;展览展示;会议服务;计算机图文设计;礼仪服务;家用电器、移动通讯设备现场维修;仪器量具现场检验、维修;货物及技术进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外);机械设备安装工程;净水设备现场安装。
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批****;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;软件开****;电子产品销售;通讯设备销售;家用电器销售;计量服务;终端计量设备销售;仪器仪表销售;五金产品零售;五金产品批****;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机系统服务;软件销售;广告设计、代理;广告制作;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;图文设计制作;礼仪服务;家具安装和维修服务;计算机及办公设备维修;工程管理服务;气体、液体分离及纯净设备销售;电气设备修理;仪器仪表修理;办公用品销售;网络技术服务;物联网技术服务;销售代理;体育用品及器材零售;体育用品及器材批****。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;第一类增值电信业务;基础电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|
2 | 2020-05-25 | 经营范围变更 |
计算机软硬件、系统集成、电子产品、通讯产品、互联网技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机基础软件服务、应用软件服务;计算机软件及辅助设备、通信设备、电子产品、家用电器、计量器具、仪器仪表、五金交电、化工产品(危险化学品及易制毒品除外)、计算机、电脑耗材、日用百货批****;通讯产品、电子产品网上销售(不得从事增值电信、金融业务);从事广告业务;文化信息咨询;展览展示;会议服务;计算机图文设计;礼仪服务;家用电器、移动通讯设备现场维修;仪器量具现场检验、维修;货物及技术进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外);机械设备安装工程;净水设备现场安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批****;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;软件开****;电子产品销售;通讯设备销售;家用电器销售;计量服务;终端计量设备销售;仪器仪表销售;五金产品零售;五金产品批****;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机系统服务;软件销售;广告设计、代理;广告制作;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;图文设计制作;礼仪服务;家具安装和维修服务;计算机及办公设备维修;工程管理服务;气体、液体分离及纯净设备销售;电气设备修理;仪器仪表修理;办公用品销售;网络技术服务;物联网技术服务;销售代理;体育用品及器材零售;体育用品及器材批****。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;第一类增值电信业务;基础电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|
3 | 2019-11-19 | 注册资本变更 |
500.0
|
1000.0( + 100% )
|
4 | 2018-11-08 | 法定代表人 |
杨寿栋
|
储百顼
|
5 | 2018-11-08 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2018-07-09;姓名:胥德群;
|
任职起始日期:2018-11-06;姓名:储鸿毅;
|
6 | 2018-11-08 | 法定代表人信息 |
姓名:杨寿栋;任聘单位:股东会;任职起始日期:2018-07-09;产生方式:选举;
|
姓名:储百顼;任聘单位:股东指派;任职起始日期:2018-11-06;产生方式:委派;
|
7 | 2018-11-08 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2018-07-09;姓名:杨寿栋;
|
任职起始日期:2018-11-06;姓名:储百顼;
|
8 | 2018-11-08 | 负责人变更 |
杨寿栋 [退出]
|
储百顼 [新增]
|
9 | 2018-11-08 | 负责人变更 |
姓名:杨寿栋; [退出]
|
姓名:储百顼; [新增]
|
10 | 2018-11-08 | 期限变更 |
2033-07-02
|
空
|