序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李恩友 | 75% | 150.0万人民币 |
2 | 张泽厅 | 14.35% | 28.7万人民币 |
3 | 何英 | 4.25% | 8.5万人民币 |
4 | 李法根 | 4% | 8.0万人民币 |
5 | 李艳艳 | 1.4% | 2.8万人民币 |
6 | 薛磊 | 0.5% | 1.0万人民币 |
7 | 王子铭 | 0.5% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李法根
|
|
2 |
庞艳涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-23 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2018-08-06;姓名:张亮伟;
|
任职起始日期:2020-07-23;姓名:庞艳涛;
|
2 | 2018-09-11 | 注册资本变更 |
50.0
|
200.0( + 300% )
|
3 | 2018-08-06 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2016-04-26;姓名:武建军;
|
任职起始日期:2018-08-06;姓名:张亮伟;
|