序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李树成 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 李冬良 | 50% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李冬良
|
|
2 |
李树成
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-22 | 法定代表人信息 |
姓名:李邦生;
|
姓名:李冬良;
|
2 | 2021-03-22 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:李邦生;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空;
|
3 | 2021-03-22 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;姓名:李邦生;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空;
|
4 | 2021-03-22 | 法定代表人 |
李邦生
|
李冬良
|
5 | 2021-03-22 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
李冬良
|
6 | 2021-03-22 | 负责人变更 |
李邦生 [退出]
|
李冬良 [新增]
|
7 | 2021-03-22 | 负责人变更 |
姓名:李邦生; [退出]
|
姓名:李冬良; [新增]
|
8 | 2021-03-04 | 法定代表人信息 |
姓名:李冬良;任职截止日期:2023-11-10;任职起始日期:2020-11-11;
|
姓名:李邦生;任职截止日期:空;任职起始日期:空;
|
9 | 2021-03-04 | 法定代表人 |
李冬良
|
李邦生
|
10 | 2021-03-04 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
李邦生
|