序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龚凤阁 | 100% | 600.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李超
|
|
2 |
王晴擎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-11 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:空;任职起始日期:2014-10-08;姓名:龚凤阁;
|
任职截止日期:2023-09-10;任职起始日期:2020-09-11;姓名:李超;
|
2 | 2020-09-11 | 法定代表人信息 |
姓名:龚凤阁;任职截止日期:空;任职起始日期:2014-10-08;
|
姓名:李超;任职截止日期:2023-09-10;任职起始日期:2020-09-11;
|
3 | 2020-09-11 | 法定代表人 |
龚凤阁
|
李超
|
4 | 2020-09-11 | 负责人变更 |
姓名:龚凤阁; [退出]
|
姓名:李超; [新增]
|
5 | 2020-09-11 | 负责人变更 |
龚凤阁 [退出]
|
李超 [新增]
|
6 | 2015-12-18 | 注册资本 |
400.0
|
600.0( + 50% )
|
7 | 2014-10-10 | 法定代表人信息 |
姓名:刘瀛;任职起始日期:2014-08-07;
|
姓名:龚凤阁;任职起始日期:2014-10-08;
|
8 | 2014-10-10 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2014-08-07;姓名:刘瀛;
|
任职起始日期:2014-10-08;姓名:龚凤阁;
|
9 | 2014-10-10 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2014-08-07;
|
任职起始日期:2014-10-08;
|
10 | 2014-10-10 | 法定代表人 |
刘瀛
|
龚凤阁
|