序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 山东雅齐房地产开****有限公司 | 49% | 1470.0万人民币 |
2 | 桐乡市安豪投资管理有限公司 | 47% | 1410.0万人民币 |
3 | 华燊****展(天津)有限公司 | 4% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龚莉
|
|
2 |
钟毅
|
|
3 |
倪春伟
|
|
4 |
胡永
|
|
5 |
吴俊
|
|
6 |
周金波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-02 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
倪春伟
|
2 | 2021-08-02 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-02-17;任职起始日期:2021-02-18;姓名:许良飞;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
3 | 2021-03-02 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
许良飞
|
4 | 2021-03-02 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2023-09-16;任职起始日期:2020-09-17;
|
任职截止日期:2024-02-17;任职起始日期:2021-02-18;
|
5 | 2021-03-02 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
钟毅
|
6 | 2021-03-02 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
胡永
|
7 | 2021-03-02 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2020-09-17;
|
任职起始日期:2021-02-18;
|
8 | 2021-03-02 | 法定代表人信息 |
任职截止日期:2022-02-28;任职起始日期:2019-03-01;
|
任职截止日期:2024-02-17;任职起始日期:2021-02-18;
|
9 | 2021-03-02 | 负责人变更 |
任职截止日期:2022-02-28;任职起始日期:2019-03-01;职务:执行董事;
|
任职截止日期:2024-02-17;任职起始日期:2021-02-18;职务:董事长;
|
10 | 2021-03-02 | 经营范围变更 |
房地产开****;商品房销售代理;住房租赁经营;物业管理;房地产信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:房地产开****经营;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准)一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁;柜台、摊位出租;物业管理;房地产咨询;房地产经纪;(除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|