序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广东联想懂的通信有限公司 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵晨
|
|
2 |
周妍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-14 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;任职截止日期:2020-08-30;任职起始日期:2017-08-31;姓名:贺志强;
|
法定代表人标识:是;任职截止日期:2025-07-12;任职起始日期:2022-07-13;姓名:赵晨;
|
2 | 2022-07-14 | 法定代表人信息 |
姓名:王帅;任聘单位:股东会;任职截止日期:2020-08-30;任职起始日期:2017-08-31;
|
姓名:赵晨;任聘单位:股东;任职截止日期:2025-07-12;任职起始日期:2022-07-13;
|
3 | 2022-07-14 | 法定代表人 |
王帅
|
赵晨
|
4 | 2022-07-14 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;任职截止日期:2020-08-30;任职起始日期:2017-08-31;姓名:王帅;
|
法定代表人标识:否;任职截止日期:2025-07-12;任职起始日期:2022-07-13;姓名:赵晨;
|
5 | 2022-07-14 | 负责人变更 |
王帅 [退出]
|
赵晨 [新增]
|
6 | 2022-07-14 | 负责人变更 |
姓名:王帅; [退出]
|
姓名:赵晨; [新增]
|