序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宣向斌 | 39% | 78.0万人民币 |
2 | 杨莉蓉 | 33% | 66.0万人民币 |
3 | 王小芳 | 28% | 56.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宣向斌
|
|
2 |
杨莉蓉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-21 | 法定代表人信息 |
姓名:张淳;任职截止日期:2013-04-05;任职起始日期:2010-04-06;
|
姓名:宣向斌;任职截止日期:2020-11-14;任职起始日期:2017-11-15;
|
2 | 2017-11-21 | 法定代表人 |
张淳
|
宣向斌
|
3 | 2017-11-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2013-04-05;任职起始日期:2010-04-06;姓名:杨立勋;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
4 | 2017-11-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2013-04-05;任职起始日期:2010-04-06;姓名:张淳;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
5 | 2017-11-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2013-04-05;任职起始日期:2010-04-06;姓名:王小芳;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
6 | 2017-11-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
宣向斌
|
7 | 2017-11-21 | 负责人变更 |
张淳 [退出]
|
宣向斌 [新增]
|
8 | 2017-11-21 | 负责人变更 |
姓名:张淳; [退出]
|
姓名:宣向斌; [新增]
|
9 | 2017-11-21 | 投资人变更 |
本期实缴出资额: 5.0;出资日期: 2013-06-24 [退出]
|
空
|
10 | 2017-11-21 | 投资人变更 |
本期实缴出资额: 5.0;出资日期: 2010-04-13 [退出]
|
空
|