序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 阚剑父 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
阚剑父
|
|
2 |
尹湘萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
尹湘萍
|
2 | 2022-04-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-04-28;任职起始日期:2021-04-29;姓名:赵维;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
3 | 2022-04-21 | 企业类型 |
有限责任公司
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2022-04-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2024-04-28;任职起始日期:2021-04-29;
|
任职截止日期:2025-04-18;任职起始日期:2022-04-19;
|
5 | 2021-05-08 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2022-04-24;任职起始日期:2019-04-25;
|
任职截止日期:2024-04-28;任职起始日期:2021-04-29;
|
6 | 2021-05-08 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-04-24;任职起始日期:2019-04-25;姓名:李雨霏;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
7 | 2021-05-08 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
赵维
|
8 | 2021-05-08 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;任职截止日期:2022-04-24;任职起始日期:2019-04-25;
|
法定代表人标识:是;任职截止日期:2024-04-28;任职起始日期:2021-04-29;
|
9 | 2020-12-30 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
天津市西青区李七庄街泰佳道与汇川路交口东南侧武台馨苑4-1-1501
|
天津市西青区李七庄街津涞道与规划秀川路交口西南侧锦程嘉苑一区7-1-301
|
10 | 2020-12-30 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
住所(经营场所):天津市西青区李七庄街泰佳道与汇川路交口东南侧武台馨苑4-1-1501生产经营地:天津市西青区李七庄街泰佳道与汇川路交口东南侧武台馨苑4-1-1501
|
住所(经营场所):天津市西青区李七庄街津涞道与规划秀川路交口西南侧锦程嘉苑一区7-1-301生产经营地:天津市西青区李七庄街津涞道与规划秀川路交口西南侧锦程嘉苑一区7-1-301
|