序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何国军 | 70% | 3500.0万人民币 |
2 | 李海波 | 30% | 1500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何国军
|
|
2 |
李海波
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
银大(天津)贵金属经营有限公司上海第一分公司
|
项荣 | 2014-05-04 |
2 |
银大(天津)贵金属经营有限公司常熟东南分公司
|
张炜 | 2012-11-19 |
3 |
银大(天津)贵金属经营有限公司南京第二分公司
|
李丽雅 | 2012-10-19 |
4 |
银大(天津)贵金属经营有限公司平湖分公司
|
王跃飞 | 2012-09-11 |
5 |
银大(天津)贵金属经营有限公司南京市第一分公司
|
周海仙 | 2012-09-10 |
6 |
银大(天津)贵金属经营有限公司庆元县第一营业部
|
吴健 | 2012-08-16 |
7 |
银大(天津)贵金属经营有限公司常熟营业部
|
邱志斌 | 2012-08-09 |
8 |
银大(天津)贵金属经营有限公司武汉分公司
|
陈忠民 | 2012-07-27 |
9 |
银大(天津)贵金属经营有限公司西安分公司
|
陈忠民 | 2012-07-23 |
10 |
银大(天津)贵金属经营有限公司重庆分公司
|
陈忠民 | 2012-06-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-30 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2019-07-27;任职起始日期:2016-07-28;姓名:张逢锦;
|
任职截止日期:2019-12-29;任职起始日期:2016-12-30;姓名:李海波;
|
2 | 2016-12-30 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2019-07-27;任职起始日期:2016-07-28;姓名:朱建国;
|
任职截止日期:2019-12-29;任职起始日期:2016-12-30;姓名:何国军;
|
3 | 2016-12-30 | 法定代表人信息 |
姓名:朱建国;任职截止日期:2019-07-27;任职起始日期:2016-07-28;
|
姓名:何国军;任职截止日期:2019-12-29;任职起始日期:2016-12-30;
|
4 | 2016-12-30 | 法定代表人 |
朱建国
|
何国军
|
5 | 2016-12-30 | 负责人变更 |
姓名:朱建国; [退出]
|
姓名:何国军; [新增]
|
6 | 2016-12-30 | 负责人变更 |
朱建国 [退出]
|
何国军 [新增]
|
7 | 2016-08-05 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2014-10-24;任职起始日期:2011-10-25;姓名:朱伯康;
|
任职截止日期:2019-07-27;任职起始日期:2016-07-28;姓名:朱建国;
|
8 | 2016-08-05 | 法定代表人 |
朱伯康
|
朱建国
|
9 | 2016-08-05 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2014-10-24;任职起始日期:2011-10-25;姓名:顾伊文;
|
任职截止日期:2019-07-27;任职起始日期:2016-07-28;姓名:张逢锦;
|
10 | 2016-08-05 | 法定代表人信息 |
姓名:朱伯康;任职截止日期:2014-10-24;任职起始日期:2011-10-25;
|
姓名:朱建国;任职截止日期:2019-07-27;任职起始日期:2016-07-28;
|