序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李秀梅 | 90% | 900万人民币 |
2 | 梁伟 | 10% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁伟
|
|
2 |
李秀梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-13 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2011-12-01;姓名:胡永民;
|
任职起始日期:2022-01-11;姓名:梁伟;
|
2 | 2022-01-13 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2011-12-01;
|
任职起始日期:2022-01-11;
|
3 | 2022-01-13 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
梁伟
|
4 | 2022-01-13 | 法定代表人 |
李秀梅
|
梁伟
|
5 | 2022-01-13 | 法定代表人信息 |
姓名:李秀梅;任职起始日期:2011-12-01;
|
姓名:梁伟;任职起始日期:2022-01-11;
|
6 | 2022-01-13 | 负责人变更 |
李秀梅 [退出]
|
梁伟 [新增]
|
7 | 2022-01-13 | 负责人变更 |
姓名:李秀梅; [退出]
|
姓名:梁伟; [新增]
|
8 | 2022-01-13 | 期限变更 |
2028-09-07
|
空
|
9 | 2022-01-13 | 其他事项备案 |
空
|
梁伟
|
10 | 2019-09-29 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司
|