序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鞍钢集团资本控股有限公司 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
付多朋
|
|
2 |
刘申
|
|
3 |
王斌
|
|
4 |
邹兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-02 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2020-03-27;任职起始日期:2017-03-28;姓名:王斌;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
2 | 2022-09-02 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
李晖
|
3 | 2022-09-02 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2020-03-27;任职起始日期:2017-03-28;姓名:刘申;
|
任职截止日期:2024-04-25;任职起始日期:2021-04-26;姓名:王斌;
|
4 | 2022-09-02 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2020-03-27;任职起始日期:2017-03-28;姓名:邹兰;
|
任职截止日期:2024-04-25;任职起始日期:2021-04-26;姓名:黄勇军;
|
5 | 2022-09-02 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
陈世友
|
6 | 2022-09-02 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
杨志刚
|