序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 桑贺见 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李堂荣
|
|
2 |
张珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-14 | 属地监管工商所 |
空
|
新开口镇监管所
|
2 | 2021-07-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
天津自贸试验区(天津港保税区)天保大道56号1-A-403室
|
天津市宝坻区新开口镇经济****展服务中心5182室
|
3 | 2021-07-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
住所(经营场所)所在行政区划:自贸试验区住所(经营场所):天津自贸试验区(天津港保税区)天保大道56号1-A-403室住所(经营场所)所在区域:市自贸区市场监管局街道乡镇:保税区管委会生产经营地:天津自贸试验区(天津港保税区)天保大道56号1-A-403室生产经营地所在行政区划:自贸试验区
|
住所(经营场所)所在行政区划:宝坻区住所(经营场所):天津市宝坻区新开口镇经济****展服务中心5182室住所(经营场所)所在区域:宝坻区街道乡镇:新开口镇生产经营地:天津市宝坻区新开口镇经济****展服务中心5182室生产经营地所在行政区划:宝坻区
|
4 | 2021-07-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
自贸试验区
|
宝坻区
|
5 | 2021-07-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
空
|
新开口镇监管所
|
6 | 2021-06-09 | 法定代表人 |
桑贺见
|
李堂荣
|
7 | 2021-06-09 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-11-10;任职起始日期:2019-11-11;姓名:张会禺;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
8 | 2021-06-09 | 法定代表人信息 |
姓名:桑贺见;任聘单位:1;任职截止日期:2022-11-10;任职起始日期:2019-11-11;
|
姓名:李堂荣;任聘单位:股东(会);任职截止日期:2024-06-08;任职起始日期:2021-06-09;
|
9 | 2021-06-09 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-11-10;任职起始日期:2019-11-11;姓名:桑贺见;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
10 | 2021-06-09 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
张珍
|