序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑玉叶 | 65% | 1625万人民币 |
2 | 翁疆 | 15% | 375万人民币 |
3 | 林军 | 10% | 250万人民币 |
4 | 何煜炀 | 5% | 125万人民币 |
5 | 陈世忠 | 5% | 125万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何煜炀
|
|
2 |
翁疆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-30 | 投资人实缴出资信息 |
本期实缴出资额: 480.0出资日期: 2013-08-30
|
空
|
2 | 2020-03-30 | 投资人变更 |
本期实缴出资额: 140.0;出资日期: 2013-08-30 [退出]
|
空
|
3 | 2018-12-10 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2020-03-15;任职起始日期:2017-03-16;姓名:姚子雄;
|
任职截止日期:2021-12-09;任职起始日期:2018-12-10;姓名:翁疆;
|
4 | 2017-04-01 | 备注 |
2016.08.08换****新版营业执照(一证一码)2017.03.16章程、监事变更备案
|
2016.08.08换****新版营业执照(一证一码)2017.03.16章程、监事变更备案2017.04.01章程修正案备案
|
5 | 2017-04-01 | 一般经营项目 |
混凝土加工、销售;建筑材料批****兼零售。
|
混凝土加工、销售;建筑材料批****兼零售;预拌混凝土生产、销售;混凝土试验;水稳、二灰碎石生产、销售;道路货运经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2017-04-01 | 经营范围 |
混凝土加工、销售;建筑材料批****兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
混凝土加工、销售;建筑材料批****兼零售;预拌混凝土生产、销售;混凝土试验;水稳、二灰碎石生产、销售;道路货运经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2017-03-16 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:空;任职起始日期:2013-05-30;姓名:王瑞俭;
|
任职截止日期:2020-03-15;任职起始日期:2017-03-16;姓名:姚子雄;
|
8 | 2017-03-16 | 投资人变更 |
货币
|
货币;实物 [新增]
|
9 | 2017-03-16 | 备注 |
2016.08.08换****新版营业执照(一证一码)
|
2016.08.08换****新版营业执照(一证一码)2017.03.16章程、监事变更备案
|
10 | 2017-03-16 | 出资方式(注册资本) |
货币
|
货币;实物
|