序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘春 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-08 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2003-07-29;姓名:刘艳艳;
|
任职起始日期:2018-02-27;姓名:刘春;
|
2 | 2018-03-08 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2003-07-29;姓名:张博生;
|
任职起始日期:2018-02-27;姓名:王立;
|
3 | 2018-03-08 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
刘春
|
4 | 2018-03-08 | 法定代表人信息 |
姓名:刘艳艳;任聘单位:股东会;任职起始日期:2003-07-29;产生方式:选举;
|
姓名:刘春;任聘单位:股东指派;任职起始日期:2018-02-27;产生方式:委派;
|
5 | 2018-03-08 | 法定代表人 |
刘艳艳
|
刘春
|
6 | 2018-03-08 | 负责人变更 |
姓名:刘艳艳; [退出]
|
姓名:刘春; [新增]
|
7 | 2018-03-08 | 负责人变更 |
刘艳艳 [退出]
|
刘春 [新增]
|
8 | 2018-03-08 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2013-04-18 | 营业期限截止日期 |
2013-07-28
|
2033-07-28
|