序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘颖 | 50% | 155万人民币 |
2 | 庞林峰 | 50% | 155万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
庞林峰
|
|
2 |
刘颖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-19 | 高级管理人员备案 |
任职截止日期:2017-09-30
|
任职截止日期:空
|
2 | 2022-09-19 | 高级管理人员备案 |
姓名:张庆德; [退出]
|
姓名:空;
|
3 | 2022-09-19 | 高级管理人员备案 |
空
|
庞林峰 [新增]
|
4 | 2022-09-19 | 一般经营项目 |
一般项目:物业管理;非居住房地产租赁;家政服务;市场营销策划;社会经济咨询服务;会议及展览服务;广告制作;广告****布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:****电、输电、供电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|
一般项目:物业管理;集贸市场管理服务;非居住房地产租赁;工程管理服务;物业服务评估;劳务服务(不含劳务派遣);停车场服务;日用品销售;日用百货销售;农副产品销售;初级农产品收购;新鲜蔬菜批****;新鲜水果批****;水产品批****。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
5 | 2022-09-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2014-12-17;姓名:张庆德;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
6 | 2022-09-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2017-09-30;
|
任职截止日期:空;
|
7 | 2022-09-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
庞林峰
|
8 | 2020-04-07 | 经营范围变更 |
一般项目:物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:****电、输电、供电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|
一般项目:物业管理;非居住房地产租赁;家政服务;市场营销策划;社会经济咨询服务;会议及展览服务;广告制作;广告****布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:****电、输电、供电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|
9 | 2020-03-30 | 经营范围变更 |
物业服务、物业管理、房屋租赁、家政服务、市场营销策划、企业管理咨询、会议服务、展览展示、兼营广告业务、技术推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:****电、输电、供电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|
10 | 2019-11-05 | 经营范围变更 |
物业服务、房屋租赁、家政服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
物业服务、物业管理、房屋租赁、家政服务、市场营销策划、企业管理咨询、会议服务、展览展示、兼营广告业务、技术推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|