序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩燕琼 | 99% | 297.0万人民币 |
2 | 张钊 | 1% | 3.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩燕琼
|
|
2 |
张钊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-15 | 高级管理人员备案 |
空
|
张钊 [新增]
|
2 | 2021-07-15 | 高级管理人员备案 |
姓名:欧阳林; [退出]
|
姓名:空;
|
3 | 2021-07-15 | 高级管理人员备案 |
姓名:赖芬; [退出]
|
姓名:空;
|
4 | 2021-07-15 | 高级管理人员备案 |
空
|
韩燕琼 [新增]
|
5 | 2021-07-15 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2017-11-08;任职起始日期:2014-11-09;姓名:赖芬;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
6 | 2021-07-15 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
张钊
|
7 | 2021-07-15 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2017-11-08;任职起始日期:2014-11-09;姓名:赖芬;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
8 | 2021-07-15 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
韩燕琼
|
9 | 2021-07-15 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2017-11-08;任职起始日期:2014-11-09;姓名:欧阳林;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
10 | 2021-07-15 | 法定代表人信息 |
姓名:赖芬;任聘单位:股东(会);任职起始日期:2014-11-09;
|
姓名:韩燕琼;任聘单位:股东会;任职起始日期:2021-07-12;
|