序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张永 | 50% | 6.0万人民币 |
2 | 代俊元 | 50% | 6.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李桂明
|
|
2 |
杨学飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-13 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-12-01;任职起始日期:2019-12-02;姓名:刘秀艳;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
2 | 2021-04-13 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
杨学飞
|
3 | 2021-04-13 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-12-01;任职起始日期:2019-12-02;姓名:代俊元;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
4 | 2021-04-13 | 法定代表人 |
刘秀艳
|
李桂明
|
5 | 2021-04-13 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
李桂明
|
6 | 2021-04-13 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-12-01;任职起始日期:2019-12-02;姓名:刘秀艳;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
7 | 2021-04-13 | 法定代表人信息 |
姓名:刘秀艳;任职截止日期:2022-12-01;任职起始日期:2019-12-02;
|
姓名:李桂明;任职截止日期:2024-04-08;任职起始日期:2021-04-09;
|
8 | 2021-04-13 | 负责人变更 |
姓名:刘秀艳; [退出]
|
姓名:李桂明; [新增]
|
9 | 2021-04-13 | 负责人变更 |
刘秀艳 [退出]
|
李桂明 [新增]
|