序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李俊 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 李孟存 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李格
|
|
2 |
李孟存
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-05 | 高级管理人员备案 |
姓名:李俊; [退出]
|
姓名:李格; [新增]
|
2 | 2017-07-05 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2017-09-21;任职起始日期:2014-09-22;姓名:李俊;
|
任职截止日期:2020-07-03;任职起始日期:2017-07-04;姓名:李格;
|
3 | 2017-07-05 | 法定代表人 |
李俊
|
李格
|
4 | 2017-07-05 | 法定代表人信息 |
姓名:李俊;任职截止日期:2017-09-21;任职起始日期:2014-09-22;
|
姓名:李格;任职截止日期:2020-07-03;任职起始日期:2017-07-04;
|
5 | 2017-07-05 | 负责人变更 |
姓名:李俊; [退出]
|
姓名:李格; [新增]
|
6 | 2017-07-05 | 负责人变更 |
李俊 [退出]
|
李格 [新增]
|
7 | 2017-07-05 | 注册资本 |
50.0
|
100.0( + 100% )
|