序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马玉斌 [退出]
|
张骁 [新增]
|
2 | 2022-06-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
卢凤婷
|
张骁
|
3 | 2020-06-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
马玉斌
|
卢凤婷
|
4 | 2016-04-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
李虹鸣 [退出]
|
马玉斌 [新增]
|
5 | 2014-09-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
田文书 [退出]
|
李虹鸣 [新增]
|