序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘强 [退出]
|
彭丹 [新增]
|
2 | 2022-06-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘强
|
彭丹
|
3 | 2018-04-12 | 联络员备案变更 |
李红
|
刘强
|
4 | 2018-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
李红 [退出]
|
刘强 [新增]
|
5 | 2018-04-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
李红
|
刘强
|
6 | 2016-04-29 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
中国农业银行股份有限公司贵阳民院支行
|
中国农业银行股份有限公司贵阳民大支行
|
7 | 2014-09-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
郑源岗 [退出]
|
李红 [新增]
|